Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Pedersen Bak | 01.10.1992 | 01.11.1993 | direktion |
Peter Lyngby Bech | 28.03.1990 | 11.11.1997 | direktion |
Klaus Juulsgaard | 28.03.1990 | 14.01.1994 | direktion |
Mogens Graarup Hoven | 28.03.1990 | 14.01.1994 | direktion |
Jonnie Bernt Wernblad | 28.03.1990 | 01.10.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Juulsgaard | 28.03.1990 | 14.01.1994 | bestyrelse |
Steen Møller Rønne | 28.03.1990 | 14.01.1994 | bestyrelse |
Mogens Graarup Hoven | 28.03.1990 | 14.01.1994 | bestyrelse |
Erik Nielsen | 28.03.1990 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Jørgen Jensen | 28.03.1990 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Jens Peter Thøgersen | 28.03.1990 | 01.11.1993 | formand |