Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Nielsen | 27.04.1990 | 10.07.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lena Nielsen | 16.06.1995 | 04.10.1996 | bestyrelse |
Jens Peter Nielsen | 27.04.1990 | 04.10.1996 | bestyrelse |
Grethe Nielsen | 27.04.1990 | 04.10.1996 | formand |
Thorvald Nielsen | 27.04.1990 | 16.06.1995 | bestyrelse |