Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegedalsvej 42, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Interessenter: Viggo Dam, Torben Flou Sørensen, SPAR NORD BANK A/S, Rune Evald Ulstrup Rasmussen, Preben Mølgaard Andersen, Orla Glerup Steendahl, Ole Jensen, Kaj Aage Spanggaard Pedersen, Jan Giversen, Inge Larsen, Holger Preben Pedersen, Erik Ugilt Hansen, Bodil Ugilt Pagter Ludvigsen, Anders Kroer Bak (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: torbenflou@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: I/S Nørager Industrihuse (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-08-04 tilføjes Interessenter: SPAR NORD BANK A/S, Rune Evald Ulstrup Rasmussen, Kaj Aage Spanggaard Pedersen, Jan Giversen, Inge Larsen, Erik Ugilt Hansen, Bodil Ugilt Pagter Ludvigsen, Anders Kroer Bak (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-09-25 tilføjes Interessenter: Torben Flou Sørensen (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-08-18 fjernes Interessenter: Niels Giversen (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-06-21 fjernes Interessenter: Evald Christensen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsvej 42, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmsvej 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: torbenflou@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: I/S Nørager Industrihuse (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: I/S NØRAGER INDUSTRIHUSE EVALD CHRISTENSEN (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-04-28 fjernes Interessenter: Svend Kroer Bak (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2011-05-18 fjernes Interessenter: ANDELSKASSEN HIMMERLAND (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-12-30 fjernes Interessenter: Poul Skriver, Ole Bonde Larsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmsvej 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmsvej 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: evch@post2.tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: evch@post2.tele.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 1986-09-14 tilføjes Interessenter: Svend Kroer Bak, Ole Jensen, Niels Giversen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 1986-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmsvej 1, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-07 tilføjes Interessenter: Viggo Dam, Preben Mølgaard Andersen, Poul Skriver, Orla Glerup Steendahl, Ole Bonde Larsen, Holger Preben Pedersen, Evald Christensen, ANDELSKASSEN HIMMERLAND (offentliggjort 2021-12-20)
Den 1986-07-07 tilføjes Navne: I/S NØRAGER INDUSTRIHUSE EVALD CHRISTENSEN (offentliggjort 2018-12-12)
Den 1986-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-12-20)