Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2006-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: COACHCREW I/S. (offentliggjort 2006-04-19)
Den 2009-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: COACHCREW INTERNATIONAL ApS. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2011-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: AGIDON A/S. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2011-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: JENDAL FINANS ApS. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2011-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: THERMIT ApS. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2013-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: NADDON ApS. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BTTR2011 ApS. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Gartnervænget A/S. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AGIDON A/S. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agidon Holding II ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AGIDON A/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Bestyrelse: Anne Sofie Norwell Holmsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkanten 101, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandkanten 101, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandkanten 101, 9300 Sæby (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgården 71, 9300 Sæby (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgården 71, 9300 Sæby (offentliggjort 2012-03-28)
Den 2012-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Holmsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Wøhlk Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt rådgivnings-,investerings- og kursusvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Navne: JAN HOLMSGAARD A/S (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-04-09 fjernes Navne: JAN HOLMSGAARD INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Vedtægter: 2003-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Binavne: DPA MANAGEMENT A/S, DANSK V.I.P. SERVICE A/S, DANSK PERSONALESERVICE A/S, DANSK PERSONALEPLEJE A/S, DANSK LEDERSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2003-03-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: JAN HOLMSGAARD INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Navne: FAVA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 fjernes Navne: FAVA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-29 fjernes Navne: JAN HOLMSGARD INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Wøhlk Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-27 fjernes Bestyrelse: Torben Scheel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-25 tilføjes Binavne: DPA MANAGEMENT A/S, DANSK V.I.P. SERVICE A/S, DANSK PERSONALESERVICE A/S, DANSK PERSONALEPLEJE A/S, DANSK LEDERSERVICE A/S, JAN HOLMSGAARD SENIORKURSER A/S, JAN HOLMSGAARD INVEST A/S, JAN HOLMSGAARD COACHING A/S, J.H. SEAFOOD A/S, HOLMSGAARD SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1996-01-26 tilføjes Navne: JAN HOLMSGARD INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-25 fjernes Navne: DPA MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 fjernes Binavne: DANSK V.I.P. SERVICE ApS, DANSK PERSONALESERVICE ApS, DANSK PERSONALEPLEJE ApS, DANSK LEDERSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 fjernes Direktion: Torben Scheel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 218.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 fjernes Bestyrelse: Anna Mette Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-23 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-23 tilføjes Binavne: DANSK V.I.P. SERVICE ApS, DANSK PERSONALESERVICE ApS, DANSK PERSONALEPLEJE ApS, DANSK LEDERSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Direktion: Torben Scheel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-23 tilføjes Legale ejere: Jan Holmsgaard (offentliggjort 2015-04-22)
Den 1990-02-23 tilføjes Navne: DPA MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Holmsgaard (offentliggjort 2017-09-11)
Den 1990-02-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1990-02-23 tilføjes Stiftere: Torben Scheel, Knud Erik Andersen, Jan Holmsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)