Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2015-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 86, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2013-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af hver af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Vedtægter: 2013-09-26 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Direktion: Jeannie Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 86, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum (offentliggjort 2002-11-11)
Den 2002-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmekrogen 10, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-23 tilføjes Direktion: Jeannie Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-10 fjernes Direktion: Mette Marie Halgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1998-10-19 fjernes Revisor: Bent Rasmus Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmekrogen 10, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-09 tilføjes Direktion: Mette Marie Halgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-09 tilføjes Legale ejere: Jens Jesper Madsen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 1990-04-09 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 4/4 1990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-09 tilføjes Reelle ejere: Jens Jesper Madsen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 1990-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 1990-04-09 tilføjes Revisor: Bent Rasmus Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Stiftere: Mette Marie Halgaard, Jens Jesper Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)