Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 14, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Navne: PL AF 1. APRIL 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Stiftere: Poul Anker Larsen, Leif Jylov, Birthe Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Lars-Bertil Bæckman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-31 fjernes Direktion: Poul Anker Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomheds- og organisationsudvikling og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: PL AF 1. APRIL 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Vedtægter: 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 fjernes Navne: SCANDEVO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 170.470,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Bestyrelse: Klaus Hjorth-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Revisor: Poul Gerhard Juul Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 14, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Hjorth-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Direktion: Poul Anker Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Navne: SCANDEVO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Revisor: Poul Gerhard Juul Pedersen, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Stiftere: Poul Anker Larsen, Leif Jylov, Birthe Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)