Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-28 fjernes Navne: SANDGAARDSPARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Bregendahlsvej 55, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 fjernes Direktion: Sven Sneftrup Sandgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af byggeri, herunder boligbebyggelse, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Vedtægter: 1991-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Navne: SANDGAARDSPARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Navne: PBH NR. 20.750 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Bregendahlsvej 55, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.750 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)