Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Navne | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 17, 8340 Malling (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 75, 8320 Mårslet (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Hjemmeside: www.winecollective.dk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@winecollective.dk (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 75, 8320 Mårslet (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 75, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Anders Ravn Koch (direktør) (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-08-01 fjernes Direktion: Villy Bruun Josefsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: VILLY BRUUN HOLDING A/S, J & A Holding 2021 ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-01 tilføjes Reelle ejere: Julie Elise From, Anders Ravn Koch (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-31 fjernes Legale ejere: VILLY BRUUN HOLDING A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mustrupvej 75, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er import/eksport og salg af vin, spiritus samt andre nydelsesmidler (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-10 tilføjes Navne: Wine Collective Denmark ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-09 fjernes Navne: VB 14044647 ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Navne: VB 14044647 ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-10-09 fjernes Navne: Villy Bruun Elteknik Thisted ApS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-03-08 tilføjes Navne: Villy Bruun Elteknik Thisted ApS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-03-07 fjernes Navne: VB PROCESTEKNIK ApS (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-09-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-09-21 tilføjes Vedtægter: 2015-09-21 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2015-09-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed samt entreprisearbejder i ind- og udland (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2010-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Vedtægter: 2010-09-21 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2003-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevkær 3, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 tilføjes Legale ejere: VILLY BRUUN HOLDING A/S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 1996-02-29 tilføjes Reelle ejere: Villy Bruun Josefsen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 1995-09-26 tilføjes Navne: VB PROCESTEKNIK ApS (offentliggjort 2017-03-08)
Den 1995-09-25 fjernes Navne: VB ENTREPRISE OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-25 tilføjes Navne: VB ENTREPRISE OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-24 fjernes Navne: PBH NR. 20.728 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevkær 3, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.728 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-26)
Den 1990-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)