Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdeledet 5, 2400 København NV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-21 fjernes Direktion: Mikael Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-21 fjernes Navne: ILAGBO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdeledet 5, 2400 København NV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdeledet 6, 2400 København NV (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdeledet 6, 2400 København NV (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 58, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2005-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt køb og salg af fast ejendom med udlejning til helårs- beboelse og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-08 tilføjes Vedtægter: 2006-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 58, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2005-12-28)
Den 2005-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybøl Alle 3, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Mikael Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 fjernes Direktion: Ole Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: TAGE ØRTOFT NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-04-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-27 fjernes Direktion: Ole Lundsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Navne: ILAGBO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-05 fjernes Navne: PPBS 1028 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-05 fjernes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-05 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybøl Alle 3, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-28 tilføjes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-28 tilføjes Navne: PPBS 1028 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS, TAGE ØRTOFT NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)