Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLAUS ANDERSEN, RUSTFRI STÅL A/S. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-04-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt aktier og anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Navne: C. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-01-06 fjernes Navne: CLAUS ANDERSEN. RUSTFRI STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Vedtægter: 2005-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-01-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-07 fjernes Bestyrelse: Claus Lykke Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-04-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ca@clausandersen.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-01 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Ladefoged (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-13 fjernes Bestyrelse: Christian Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-04 tilføjes Bestyrelse: Henning Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 8, 5260 Odense S (offentliggjort 2012-07-27)
Den 2001-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildemosevej 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 fjernes Bestyrelse: Ingrid Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Nielsson A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Nielsson A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 fjernes Revisor: TSV AF 14/11 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildemosevej 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-15 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Direktion: Claus Lykke Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-15 tilføjes Legale ejere: Claus Lykke Andersen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1990-03-15 tilføjes Navne: CLAUS ANDERSEN. RUSTFRI STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Lykke Andersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 1990-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Revisor: TSV AF 14/11 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Stiftere: Ingrid Andersen, Hanne Larsen, Claus Lykke Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)