Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 22, 2., 1459 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-14 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: JNG HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Navne: CIRCLE EUROPE A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes ObligatoriskEmail: hhc@deres.dk (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Reelle ejere: John Niels Ginsborg (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Stiftere: Wolfgang Grube, DERES DESIGN ApS, CIRCLE PROJECTS EUROPE A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 fjernes Bestyrelse: Mike Ginsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Mike Ginsborg (direktion) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-19 tilføjes ObligatoriskEmail: hhc@deres.dk (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-02-15 fjernes Bestyrelse: Ulla Holm Ginsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Legale ejere: JNG HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2014-02-27 tilføjes Reelle ejere: John Niels Ginsborg (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-01-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Hertz (formand) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-01-23 tilføjes Bestyrelse: Sarah Emilie Ginsborg Ibenfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2012-01-23 fjernes Bestyrelse: Finn Schwarz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-23 tilføjes Direktion: Mike Ginsborg (direktion) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-01-23 fjernes Direktion: John Niels Ginsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og handel (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2012-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-01-23 tilføjes Vedtægter: 2012-01-23 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2011-09-02 fjernes Bestyrelse: Brian Kristoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-02 fjernes Direktion: Brian Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af anden yderbeklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 tilføjes Bestyrelse: Brian Kristoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Bestyrelse: Mike Ginsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Elith Tiedemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 fjernes Bestyrelse: Julian Fleischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 22, 2., 1459 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 45, 1161 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af herre- og dameovertøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Direktion: Brian Kristoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-26 tilføjes Bestyrelse: Julian Fleischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1998-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1997-05-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Elith Tiedemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 fjernes Bestyrelse: Lars Aarup Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Direktion: John Niels Ginsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 fjernes Direktion: Jens Kristian Andreas Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-21 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mike Ginsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Thrane Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Bestyrelse: Steen Engholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Direktion: Kai Vincens Frederik Ahlefeldt-Laurvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-23 fjernes Bestyrelse: Petra Grube (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 45, 1161 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-14 tilføjes Bestyrelse: Petra Grube (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-14 tilføjes Direktion: Kai Vincens Frederik Ahlefeldt-Laurvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-14 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af herre- og dameovertøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-14 tilføjes Navne: CIRCLE EUROPE A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 tilføjes Stiftere: Wolfgang Grube, DERES DESIGN ApS, CIRCLE PROJECTS EUROPE A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-06)