Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 137, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Søren Tscherning (direktør) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Hjemmeside: www.gravmand.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@gravmand.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA GRAVMAND A/S (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: BROLÆGGER- OG ANLÆGSGARTNERFIRMA LINDEHØJ ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Søren Tscherning (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 137, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-29 tilføjes Hjemmeside: www.gravmand.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gravmand.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Direktion: Søren Tscherning (direktør) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Poul Kent Eliassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-04-07 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Jan Walther Christoffersen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Tscherning (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Poul Kent Eliassen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-09-11)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive brolægger- og anlægsgartnervirksomhed (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-03-30 tilføjes Vedtægter: 2005-03-30 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2005-03-30 fjernes Bestyrelse: Jan Walther Christoffersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-11 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-09-11)
Den 2001-09-10 fjernes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1996-12-30 tilføjes Legale ejere: INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA GRAVMAND A/S (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1994-12-14 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-12-14 fjernes Revisor: OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1992-09-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-09 fjernes Direktion: Carsten Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-10-25 tilføjes Navne: BROLÆGGER- OG ANLÆGSGARTNERFIRMA LINDEHØJ ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-10-24 fjernes Navne: ADR NR. 1631 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-24 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-24 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-09-27 tilføjes Reelle ejere: Poul Kent Eliassen, Jan Walther Christoffersen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1990-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 106, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-04-01 tilføjes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-04-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1631 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1990-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 1990-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-04-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, ERNST & YOUNG DENMARK P/S, OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-04-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 1990-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-02)