Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-03-17 fjernes Binavne: HAUGAARD JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Emmelevvej 39, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Bestyrelse: Claus René Haugaard Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Direktion: Claus René Haugaard Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@haugaard.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Navne: HAUGAARD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Stiftere: Niels Jesper Hornegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-04-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-04-18 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emmelevvej 39, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Emmelevvej 39, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-29 fjernes Bestyrelse: Erik Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Martin Lykkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Navne: HAUGAARD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-16 fjernes Navne: HAUGAARD JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 tilføjes Vedtægter: 2002-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-10 tilføjes Bestyrelse: Martin Lykkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@haugaard.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-06-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Revisor: PEJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 fjernes Bestyrelse: Helge Haugaard Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Binavne: HAUGAARD JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 tilføjes Navne: HAUGAARD JOHANSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-01 fjernes Navne: HAUGAARD JOHANSENS MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-07 tilføjes Navne: HAUGAARD JOHANSENS MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-06 fjernes Navne: N.J.H.INVEST, ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-06 fjernes Direktion: Niels Jesper Hornegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emmelevvej 39, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-28 tilføjes Bestyrelse: Helge Haugaard Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Direktion: Niels Jesper Hornegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-28 tilføjes Navne: N.J.H.INVEST, ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Revisor: PEJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Stiftere: Niels Jesper Hornegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)