Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 65-67, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 fjernes Bestyrelse: Bente Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Direktion: Kurt Ole Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-05 fjernes Navne: SK TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Stiftere: DIGEKYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og handel samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet eller afledet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-26 tilføjes Vedtægter: 1998-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-20 tilføjes Bestyrelse: Bente Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Direktion: Kurt Ole Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Revisor: L.S.L. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Navne: SK TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-16 fjernes Navne: SK BILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-16 fjernes Direktion: Lisbeth Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Navne: SK BILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-19 fjernes Navne: NSL NR. 1017 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-19 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 65-67, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Navne: NSL NR. 1017 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Revisor: Thomas Boelt Barslund, L.S.L. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Stiftere: DIGEKYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)