Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 fjernes Direktion: Torben Friis-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: lisurh@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 fjernes Navne: TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lisurh@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer samt drift af udlejningsejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Vedtægter: 2006-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Navne: TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET TORBEN FRIIS MØLLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-03 fjernes Navne: SCSK 1544 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-03 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: SCSK 1544 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)