Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-06-21 fjernes Navne: SØNDERBORG ERHVERVSINVESTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldehegnet 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Revisor: Statsaut.revisor Mogens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Stiftere: Tage Skott, LEBØL GL. SKOLE ApS, Frede Thuesen, Erik Christian Steger, ESBENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Bestyrelse: Tage Skott (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Direktion: Frede Thuesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldehegnet 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Bestyrelse: Tage Skott (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Direktion: Frede Thuesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i samt udlejning af erhvervs- og boligbyggeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Navne: SØNDERBORG ERHVERVSINVESTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Revisor: Statsaut.revisor Mogens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Stiftere: Tage Skott, LEBØL GL. SKOLE ApS, Frede Thuesen, Erik Christian Steger, ESBENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Vedtægter: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)