Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Wieland Andersen | 04.03.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Jørn Overby Mikkelsen | 31.01.2005 | 04.03.2005 | adm. dir |
Flemming Thygesen Wulff | 19.08.2004 | 31.01.2005 | direktør |
Henrik Wieland Andersen | 02.01.1990 | 19.08.2004 | direktør |
Conni Wulff | 02.01.1990 | 11.06.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malene Vibe Markussen | 13.10.2015 | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Beuchert Nymark | 24.02.2009 | 13.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wieland Andersen | 03.03.2005 | 07.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Arne Mørch Jakobsen | 03.03.2005 | 07.06.2016 | formand |
Malene Vibe Markussen | 03.03.2005 | 24.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Brandt | 31.01.2005 | 03.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nørgaard Jensen | 19.08.2004 | 03.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Børge Hansen | 19.08.2004 | 03.03.2005 | formand |
Nicolaj Alex Johansen | 19.08.2004 | 31.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Andersen | 20.12.2002 | 19.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Erling Secher | 20.12.2002 | 19.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Thygesen Wulff | 26.11.1998 | 19.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wieland Andersen | 02.01.1990 | 19.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Lyster-Poulsen | 02.01.1990 | 20.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Magne Simonsen Wulff | 02.01.1990 | 17.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Conni Wulff | 02.01.1990 | 11.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wieland Andersen | 02.01.1990 | 22.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Thygesen Wulff | 02.01.1990 | 16.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Henning Thygesen Wulff | 02.01.1990 | 16.03.1993 | bestyrelsesmedlem |