Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Michael Bille Larsen | 05.01.1990 | 07.05.2021 | |
Mogens Gaarden | 05.01.1990 | 07.05.2021 | |
Steen Axel Schulstad | 05.01.1990 | 07.05.2021 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MBL INVEST ApS (CVR 25944860) | 20.06.2016 | 07.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
MBL INVEST ApS (CVR 25944860) | 07.03.2001 | 19.06.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Søren Klausen Jespersgaard | 01.01.2001 | 19.06.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |