Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkjærvej 23, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-23 fjernes Direktion: Helge Daugbjerg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-23 fjernes Navne: JAGT & FISKERI VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkjærvej 23, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 15, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Vedtægter: 2008-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-01 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-01 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-23 fjernes Revisor: Lars Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Revisor: Lars Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 tilføjes Navne: JAGT & FISKERI VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-04 fjernes Navne: SCHMIDT-P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-04 fjernes Direktion: Jørgen Schmidt-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-04 fjernes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 tilføjes Navne: SCHMIDT-P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-10 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2778 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 15, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2778 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RØNNELYGÅRD A/S, SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)