Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-14 fjernes Navne: DANEEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormgade 50, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 fjernes Direktion: Per Teglhus Kragh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel samt at have kapitalinteresser i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-17 tilføjes Vedtægter: 1993-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Navne: DANEEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2758 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormgade 50, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2758 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)