Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-01-08 fjernes Navne: K.K. RENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-31 fjernes Direktion: Karl Kristian Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 tilføjes Navne: K.K. RENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2729 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator.. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-15 tilføjes Vedtægter: 1990-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 139, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2729 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)