Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Halvorsen | 01.02.1990 | 26.05.1992 | direktion |
Bent Christian Pedersen | 01.02.1990 | 31.07.1991 | direktion |
John Halvorsen | 01.02.1990 | 10.06.1991 | direktion |
Anny Hansen | 01.02.1990 | 07.02.1991 | direktion |
Sven Birkegaard Helgens | 01.02.1990 | 26.10.1990 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1990 | 05.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jørgensen | 01.02.1990 | 26.10.1990 | bestyrelse |
Sven Birkegaard Helgens | 01.02.1990 | 26.10.1990 | bestyrelse |
Kurt Behrens | 01.02.1990 | 26.10.1990 | bestyrelse |