Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Hansen | 01.02.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Hansen | 01.02.1990 | 17.03.1992 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.02.1990 | 19.10.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Basse | 28.11.2002 | 20.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan Thiemke | 28.11.2002 | 20.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Carl Flemming Rasmussen | 07.01.2002 | 20.09.2005 | formand |
Søren Tyge Sørensen | 07.01.2002 | 28.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Christine Bjerg Hansen | 04.11.1998 | 07.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 01.02.1990 | 20.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jette Zier Guldmann | 01.02.1990 | 07.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hansen | 01.02.1990 | 04.11.1998 | bestyrelsesmedlem |