Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET O. SCHWENGERS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Stiftere: Ludvig Kristian Jakobsen, Leif Ludvig Jakobsen, Birgitte Jakobsen (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2010-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Bestyrelse: Klaus Kristian Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-09-09 fjernes Direktion: Leif Ludvig Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2006-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed og - efter bestyrelsens beslutning - anden virksomhed, herunder finansiering, som af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets virksomhed. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2006-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2006-04-01 tilføjes Vedtægter: 2006-04-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelmosevej 8, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@schwenger.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@schwenger.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-07 fjernes Bestyrelse: Ludvig Kristian Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: Henning Troelsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelmosevej 8, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-28 tilføjes Bestyrelse: Ludvig Kristian Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Direktion: Leif Ludvig Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1990-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-28 tilføjes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET O. SCHWENGERS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Revisor: Henning Troelsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Stiftere: Ludvig Kristian Jakobsen, Leif Ludvig Jakobsen, Birgitte Jakobsen (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-15)
Den 1990-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)