Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 34, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Navne: TANNER 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-19 fjernes Direktion: Erik Robert Neubert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Vedtægter: 1996-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-27 fjernes Direktion: Bent Ole Neubert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET AF 1. OKTOBER 1973 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Navne: TANNER 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-19 fjernes Navne: KOMMANDITANPARTSSELSKABET MARIENLYST (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Revisor: Preben Mebus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-14 tilføjes Navne: KOMMANDITANPARTSSELSKABET MARIENLYST (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-13 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1295 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 34, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1295 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Preben Mebus, CJ Partnership I/S, REVISIONSFIRMAET AF 1. OKTOBER 1973 ApS, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)