Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-30 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET HASCO DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Vedtægter: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 fjernes Direktion: Johannes Christian Heubz Ulrich Josef Dilger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpbakken 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-04-24)
Den 2004-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 fjernes Direktion: Henrik Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-05 tilføjes Direktion: Michael Astrup Harder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET HASCO DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-14 fjernes Navne: HASCO DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpbakken 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2002-04-24)
Den 2001-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 60, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Direktion: Johannes Christian Heubz Ulrich Josef Dilger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Direktion: Thomas Gerhard Fischer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: hascodk2@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hascodk2@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-16 tilføjes Direktion: Thomas Gerhard Fischer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Direktion: Thomas Hasenclever (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-23 fjernes Direktion: Bent Nørholm-Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 fjernes Revisor: E.J. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-06 tilføjes Navne: HASCO DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-05 fjernes Navne: HASCO-DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: HASCO-DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1263 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 60, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1263 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, E.J. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)