Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Halsted | 04.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Halsted | 24.01.2017 | 03.05.2017 | adm. dir |
Eric Korre Horten | 20.05.2015 | 24.01.2017 | adm. dir |
Winnie Schou Worsøe-Petersen | 22.12.2014 | 20.05.2015 | direktion |
Michael Suhr Fabrin | 10.03.2014 | 22.12.2014 | adm. dir |
Eivind Einersen | 01.07.2004 | 10.03.2014 | direktion |
Peter Weitemeyer | 02.09.2002 | 01.07.2004 | direktion |
Jens Kramer | 19.09.2001 | 02.09.2002 | direktion |
Klaus Malherbe | 01.01.1998 | 19.09.2001 | direktion |
Kai Folke Petersen | 01.01.1990 | 31.12.1997 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 18.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eric Korre Horten | 20.05.2015 | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Halsted | 20.05.2015 | 04.05.2017 | formand |
Jakob Mark Thorsen | 16.02.2015 | 04.05.2017 | bestyrelse |
Winnie Schou Worsøe-Petersen | 22.12.2014 | 20.05.2015 | bestyrelse |
Michael Suhr Fabrin | 10.03.2014 | 22.12.2014 | bestyrelse |
Eivind Einersen | 04.06.2010 | 10.03.2014 | bestyrelse |
Tyge Jesper Rothe | 09.11.2005 | 16.02.2015 | bestyrelse |
Eric Korre Horten | 12.11.1999 | 19.05.2015 | formand |
Andreas Christian Jutting Lehmann | 01.01.1990 | 04.06.2010 | bestyrelse |
Carl Adam Lehmann | 01.01.1990 | 09.11.2005 | bestyrelse |
Jørgen Gottschalck Dithmer | 01.01.1990 | 12.11.1999 | bestyrelse |
Kai Folke Petersen | 01.01.1990 | 21.02.1991 | bestyrelse |