Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-12 tilføjes Legale ejere: Akke-Lene Krag, Jes Mathæus Krag, Ellen Krag, Carl Johannes Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-11 fjernes Legale ejere: Akke-Lene Krag, Jes Mathæus Krag, Ellen Krag, Carl Johannes Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-12 tilføjes Reelle ejere: Carl Johannes Krag, Akke-Lene Krag, Jes Mathæus Krag, Ellen Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-11 fjernes Reelle ejere: Carl Johannes Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2007-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARLS GROUP ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2016-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønderløkkegård ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2018-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birktoft ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Akke-Lene Krag (formand) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Krag Hildebrandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-15 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-04-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og som holdingselskab for nationale og internationale datterselskaber med drift af virksomhed ved investering, landbrugsmæssig produktion og handel med fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-10-07 tilføjes Legale ejere: Akke-Lene Krag, Jes Mathæus Krag, Ellen Krag, Carl Johannes Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2014-10-07 tilføjes Reelle ejere: Carl Johannes Krag, Akke-Lene Krag, Jes Mathæus Krag, Ellen Krag, Carl Johannes Krag (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2014-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af èn direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 tilføjes Vedtægter: 2014-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Bibranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2009-10-16)
Den 2009-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Bestyrelse: Karin Anna Katharina Meijer Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-31 tilføjes Bestyrelse: Carsten Krag Hildebrandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-31 fjernes Bestyrelse: Marie Kirstine Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: KRAG INVESTMENT A/S (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2007-05-30 fjernes Navne: GOLF INVEST AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2007-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Bestyrelse: Marie Kirstine Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Jes Mathæus Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jes Mathæus Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-14 fjernes Bestyrelse: Viggo Peter Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-14 tilføjes Direktion: Carl Johannes Krag (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-14 fjernes Direktion: Hans Erich Hesseldal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-22 tilføjes Bestyrelse: Hans Erich Hesseldal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-22 fjernes Bestyrelse: Kai Sindahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-22 tilføjes Direktion: Hans Erich Hesseldal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-22 fjernes Direktion: Hans Tarp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-07-19 fjernes Bestyrelse: Søren Peter Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 fjernes Direktion: Kai Sindahl Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: GOLF INVEST AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-31 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1159 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Peter Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1159 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)