Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-23 fjernes Navne: K.I. TRANS HAVDRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Salbjergvej 23, 4622 Havdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Direktion: Kurt Ingvar Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR TIM ELMHAUGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Navne: K.I. TRANS HAVDRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1212 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder vognmandskørsel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Vedtægter: 1990-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Salbjergvej 23, 4622 Havdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1212 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REGISTRERET REVISOR TIM ELMHAUGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)