Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Skaarup Bangsgaard | 01.01.1990 | 15.04.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 25.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Skaarup Bangsgaard | 01.01.1990 | 15.04.1998 | bestyrelse |
Tenna Bjergegaard Hviid | 01.01.1990 | 15.04.1998 | bestyrelse |
Poul Møller Andersen | 01.01.1990 | 02.11.1991 | bestyrelse |
Hans Jørgen Skaarup Bangsgaard | 01.01.1990 | 06.08.1991 | bestyrelse |