Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bent Nielsen | 28.06.1996 | 03.08.2016 | direktion |
Anita Lykke | 28.06.1996 | 21.09.2004 | direktion |
Jens Erik Kornbech | 28.06.1996 | 14.09.2000 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 28.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Kornbech | 28.06.1996 | 14.09.2000 | bestyrelse |
Preben Bent Nielsen | 28.06.1996 | 14.09.2000 | bestyrelse |
Anita Lykke | 28.06.1996 | 14.09.2000 | bestyrelse |