Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-15 fjernes Navne: REINHOLD INTERNATIONAL TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Malmkjærsvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Direktion: Mogens Steen Reinhold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Navne: REINHOLD INTERNATIONAL TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1114 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Vedtægter: 1990-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Malmkjærsvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1114 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: MIDTBY-REVISION V/FINN SØRENSEN, Erik Tronborg Andersen, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: MIDTBY-REVISION V/FINN SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)