Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-02-24 fjernes Navne: PLUSNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 32, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-21 fjernes Bestyrelse: Kristen Skogrand (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-21 fjernes Direktion: Per Toni Skovgaard Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg og markedsføring af egne varer og servicetilbud i Danmark, at tilbyde salgsassistance til næringslivet iøvrigt, at drive anden virksomhed, som står naturligt i forbindelse med formålet, herunder at yde konsulenttjenester i forbindelse med købs-, salgs- og lejeaftaler samt at deltage i andre selskaber med samme eller lignende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, den administrerende direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Vedtægter: 1992-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Bestyrelse: Erik Bork (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Direktion: Erik Bork (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Revisor: NVAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 tilføjes Navne: PLUSNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1148 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 32, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1148 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, NVAS A/S, KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)