Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 2, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Bestyrelse: Lene Østergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Direktion: Mogens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Navne: Dansk Valuta Invest A/S i Bet.St under Konkurs (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Bestyrelse: Erik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-08 fjernes Bestyrelse: Peter Toft Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-30 tilføjes Navne: Dansk Valuta Invest A/S i Bet.St under Konkurs (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-29 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1064 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med valuta såvel i egen som i fremmed regning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Vedtægter: 1990-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdvej 2, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1064 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)