Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lisbet Nygaard | 29.09.2009 | direktion |
Ole Nygaard | 01.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1990 | 14.09.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbet Nygaard | 24.10.1996 | 29.09.2009 | bestyrelse |
Ole Nygaard | 01.01.1990 | 29.09.2009 | bestyrelse |
Peter Roar Hansen | 01.01.1990 | 24.10.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 14.09.1992 | bestyrelse |