Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2008-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 40, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 fjernes Direktion: Bo Birk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 04.10.2006 RØDOVRE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 40, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 125, 2610 Rødovre (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2007-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Vedtægter: 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 04.10.2006 RØDOVRE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Navne: RED OR DEAD ApS (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 125, 2610 Rødovre (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-19 tilføjes Direktion: Bo Birk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Direktion: Susanne Kjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 tilføjes Navne: RED OR DEAD ApS (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-07-18 fjernes Navne: RED OR DEAD - STIG P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-07-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 fjernes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 tilføjes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 fjernes Revisor: Aage Salomon Piletræ Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Navne: RED OR DEAD - STIG P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-21 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1162 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-21 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 13, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1162 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Aage Salomon Piletræ Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)