Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Navne: ARKEMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 fjernes Bestyrelse: Anders Torbøl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 fjernes Direktion: Henrik Slagslunde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-18 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Bestyrelse: Daniel Gilbert Paul Deperne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Bestyrelse: Marc Georges Benoit Breynaert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Slagslunde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Direktion: Flemming Haldur Rud Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med kemiske produkter samt plastmaterialer og -produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Navne: ARKEMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-29 fjernes Navne: ATOFINA NORDEN A/S (offentliggjort 2000-05-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Vedtægter: 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Binavne: ATOFINA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-11 fjernes Bestyrelse: Marie-Elisabeth Suzanne Marie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-16 tilføjes Bestyrelse: Flemming Haldur Rud Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 fjernes Bestyrelse: Jean Hameury (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 tilføjes Direktion: Flemming Haldur Rud Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 fjernes Direktion: Jean Hameury (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.722.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Marie-Elisabeth Suzanne Marie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Bestyrelse: Paul Pierre Jean-Louis Vidalinc (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jean Hameury (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Jean Hameury (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Direktion: Rodolphe Georges Adolphe Schmitt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-15 tilføjes Bestyrelse: Rodolphe Georges Adolphe Schmitt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 fjernes Bestyrelse: Marc Henri Jules Dumoulin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: ATOFINA NORDEN A/S (offentliggjort 2000-05-08)
Den 2000-01-01 fjernes Binavne: ATOCHEM DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Navne: ELF ATOCHEM NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-03 tilføjes Bestyrelse: Marc Henri Jules Dumoulin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Bestyrelse: Philippe Raymond Martin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Rodolphe Georges Adolphe Schmitt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 fjernes Direktion: Alain Louis Charles Ernewein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-25 fjernes Bestyrelse: Michel Maurice Malandain (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-03 tilføjes Bestyrelse: Paul Pierre Jean-Louis Vidalinc (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Bestyrelse: Michel Marie Jaouen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Direktion: Philippe Raymond Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Revisor: Ole Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Navne: ELF ATOCHEM NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-30 fjernes Navne: ATOCHEM NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-08 tilføjes Binavne: ATOCHEM DANMARK A/S, ATOFINA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Navne: ATOCHEM NORDEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-09 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1131 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1131 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ole Kofoed, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)