Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 06.08.1997 | 06.08.1997 |
UNDER KONKURS | 13.11.1996 | 05.08.1997 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 28.08.1996 | 12.11.1996 |
NORMAL | 01.01.1990 | 27.08.1996 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Statsaut. revisor Hans Otto Sørensen | 01.01.1990 | 06.08.1997 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.01.1990 | 18.12.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
KOMPLEMENTARSELSKABET STEINTOR ApS | 19.12.1990 | 08.08.1997 |
ApS KBIL 38 NR. 1128 | 01.01.1990 | 18.12.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren alene | 17.07.1995 | 06.08.1997 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.