Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-02-22 fjernes Navne: STALDDØREN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovmarken 17, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Bestyrelse: Mogens Lundgaard Krogh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Direktion: Carsten Stenshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Revisor: John Richard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-24 tilføjes Navne: STALDDØREN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1101 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og salg af reparations- og vedligeholdelsesprodukter indenfor landbrug og gartneri samt de hertil naturligt knyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Vedtægter: 1990-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmarken 17, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1101 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, John Richard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)