Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 3, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-11 fjernes Navne: A/S ELEFANTBYG SJÆLLAND (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Revisor: Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-03 fjernes Bestyrelse: Charlotte Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-03 fjernes Direktion: Robert Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-14 fjernes Bestyrelse: Michael Dinesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Bestyrelse: Jørn Frede Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-11 tilføjes Direktion: Jørn Frede Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-11 fjernes Direktion: Egon Gejsing Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Dinesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Bestyrelse: Maren Lyngsmose Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 3, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Alle 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrations-, finansierings-, handels- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Vedtægter: 1996-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 tilføjes Navne: A/S ELEFANTBYG SJÆLLAND (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-01 fjernes Navne: BRUUN & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Direktion: Bjarne Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-28 tilføjes Navne: BRUUN & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-27 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1003 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-27 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Alle 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1003 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)