Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Direktion | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-12 tilføjes Navne: Entreprenørfirma JA. APS. (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-11 fjernes Navne: J.A. GENBRUG ApS (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-12 tilføjes Vedtægter: 2023-11-12 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 639, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 639, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-10-04 tilføjes Legale ejere: A. Linnemann Holding ApS (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-10-04 fjernes Legale ejere: ENTREPRENØR- OG HANDELSFIRMAET JØRGEN ANDERSEN. HÅRUP ApS (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Anders Linnemann Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Kirsten Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Linnemann Andersen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-01 fjernes Reelle ejere: Kirsten Andersen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlbyvej 639, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøggildsvej 52, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Kirsten Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2014-09-30 fjernes Direktion: Jørgen Linnemann Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-08 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2002-05-23)
Den 2004-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SVENDSEN OG SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2002-05-23)
Den 2002-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Vedtægter: 1996-09-26 (offentliggjort 2023-11-12)
Den 1995-09-13 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SVENDSEN OG SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-13 fjernes Revisor: Jørgen Munck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 tilføjes Navne: J.A. GENBRUG ApS (offentliggjort 2023-11-12)
Den 1991-07-29 fjernes Navne: JCSC NR. 69 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-29 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Legale ejere: ENTREPRENØR- OG HANDELSFIRMAET JØRGEN ANDERSEN. HÅRUP ApS (offentliggjort 2020-09-11)
Den 1991-07-02 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Andersen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøggildsvej 52, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2017-08-15)
Den 1990-01-22 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-22 tilføjes Navne: JCSC NR. 69 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Munck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)