Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Toftekær | 22.01.1990 | 06.09.2013 | direktion |
Kirsten Høeg-Larsen | 22.01.1990 | 24.10.1994 | direktion |
Henrik Strandgaard | 22.01.1990 | 24.10.1994 | direktion |
Ole Nielsen Sorring | 22.01.1990 | 28.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Høeg-Larsen | 22.01.1990 | 28.06.1991 | bestyrelse |
Henrik Strandgaard | 22.01.1990 | 28.06.1991 | bestyrelse |
Tove Jessen | 22.01.1990 | 28.06.1991 | bestyrelse |