Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Andersen | 01.12.2012 | 09.01.2013 | direktion |
Kurt Andersen | 01.03.2007 | 01.12.2012 | direktion |
Birgitte Andersen | 23.12.2006 | 01.03.2007 | direktion |
Michael Jensen | 19.06.2003 | 23.12.2006 | direktion |
Arne Andersen | 01.05.1996 | 19.06.2003 | direktion |
Niels Christian Hansen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1990 | 15.08.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Andersen | 19.06.2012 | 09.01.2013 | bestyrelse |
Arne Andersen | 14.12.2011 | 09.01.2013 | bestyrelse |
Helge Andreas Busk | 14.12.2011 | 09.01.2013 | formand |
Preben Møller Nielsen | 21.04.2008 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Klaus Kalstrup | 21.04.2008 | 03.05.2010 | bestyrelse |
Michael Jensen | 23.12.2006 | 21.04.2008 | bestyrelse |
Peter Henrik Falk | 01.05.1996 | 19.06.2012 | bestyrelse |
Helge Andreas Busk | 01.05.1996 | 21.04.2008 | bestyrelse |
Jørgen Lorentzen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Niels Christian Hansen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Poul Erik Christensen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Thomas Mouritzen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Aage Skovsgaard Nielsen | 01.02.1990 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1990 | 15.08.1990 | bestyrelse |