Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2001-12-04 fjernes Binavne: PREFACE ApS, INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT ApS (ICM), COMMUNICATION PARTSNERS ApS, COMMUNICATION MANAGEMENT ApS, COMMUNICATION COUNSIL ApS, ACTIVE COMMUNICATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Direktion: Vibeke Margrethe Eggert Mestanas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: vibeke@mestanas.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Navne: MESTANAS & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: vibeke@mestanas.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af tjenesteydelser, herunder at drive PR-virksomhed samt anden efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Vedtægter: 1996-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-31 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 tilføjes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-11 fjernes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 tilføjes Navne: MESTANAS & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-18 fjernes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1103 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-18 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Binavne: PREFACE ApS, INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT ApS (ICM), COMMUNICATION PARTSNERS ApS, COMMUNICATION MANAGEMENT ApS, COMMUNICATION COUNSIL ApS, ACTIVE COMMUNICATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1103 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)