Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørn Jensen Holm(virk.: 91) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,20 % |
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) | 1,72 % | 1,72 % | 3,45 % | 3,45 % |
Torben Stig Andersen(virk.: 22) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Ib Yde(virk.: 132) | 8,33 % | 9,09 % | 9,09 % | 12,12 % |
Michael Lynge Hansen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) | 5,11 % | 5,11 % | 6,57 % | 9,49 % |
Bo Fredrik Möllander(virk.: 58) | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % | 5,17 % |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
Morten Noldus-Nilsen(virk.: 69) | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 8,70 % |
Preben Rasmussen Glue(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Elhardt Herman Madsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Krusell Sørensen(virk.: 81) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,23 % |
Knud Axel Bech(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leif Frede Carlsson(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,09 % | 3,21 % | 3,58 % | 5,93 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Leif Frede Carlsson | ||
Paul Erich Vogt | ||
Preben Rasmussen Glue | ||
Geir Magnus Jansen | 10.04.2000 | Christiansholmsvej 40, 2930 Klampenborg |
Ib Yde | 10.04.2000 | Ved Højmosen 42, 2970 Hørsholm |
Peder Christian Pedersen | 11.04.2000 | Sankt Knuds Vej 39, 1903 Frederiksberg C |
Torben Stig Andersen | 10.05.2002 | Omøvej 1, 4000 Roskilde |
Michael Lynge Hansen | ||
Flemming Krusell Sørensen | ||
John Kvist Nielsen | 01.05.2016 | Jernbane Allé 86, 2720 Vanløse |
Jørn Jensen Holm | 08.04.2017 | Weidekampsgade 43, 2300 København S |
Knud Axel Bech | 26.09.2018 | Tostrupvej 11A, 9230 Svenstrup J |
Morten Noldus-Nilsen | 29.01.2020 | Mellemvang 15, 2970 Hørsholm |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
K/S HOBROVEJ, RANDERS | 27381545 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KRONBORG INVESTOR VII ApS | 30246993 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Uoplyst (999999) |
Solar Park Zerre I Aps & Co. KG | 35425330 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Solar Park Zerre II Aps & Co. KG | 35425322 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Solar Park Zerre VI Aps & Co. KG | 35425306 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.03.2001 | 447,88 (km) | Nyhavn 31G, 1051 København K | Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 25.09.1992 (4224 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KODIF ESBJERG 1 ApS | 29935793 |
KODIF HERNING II ApS | 30081137 |
KODIF HOLSTEBRO V ApS | 30080955 |
KODIF JYLLAND I ApS | 29242674 |
KODIF LVII ApS | 12537549 |
KODIF MAINSTOCKHEIM I ApS | 31057086 |
KODIF PUTLITZ I ApS | 29812063 |
KODIF PUTLITZ II ApS | 31614856 |
KODIF PUTLITZ V ApS | 33586116 |
KODIF SJÆLLAND II ApS | 29178607 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørn Jensen Holm(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 2 | 50 | 13 |
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
Torben Stig Andersen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Ib Yde(virk.: 132) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 16 | 89 | 5 |
Michael Lynge Hansen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 1 | 12 | 89 | 5 |
Bo Fredrik Möllander(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 | 18 |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 58 | 6 |
Morten Noldus-Nilsen(virk.: 69) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 20 |
Preben Rasmussen Glue(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Elhardt Herman Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flemming Krusell Sørensen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 56 | 15 |
Knud Axel Bech(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Leif Frede Carlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 6 % | 67 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørn Jensen Holm(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden | 84 | 47 | 4 | 9 |
Peder Christian Pedersen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 10 | 1 | 0 |
Torben Stig Andersen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 5 | 1 | 1 |
Ib Yde(virk.: 132) Ikke aktiv i virksomheden | 138 | 6 | 1 | 5 |
Michael Lynge Hansen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 6 | 1 | 0 |
Geir Magnus Jansen(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden | 139 | 65 | 4 | 5 |
Bo Fredrik Möllander(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 57 | 0 | 1 | 0 |
John Kvist Nielsen(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 51 | 4 | 4 |
Morten Noldus-Nilsen(virk.: 69) Ikke aktiv i virksomheden | 68 | 4 | 1 | 3 |
Preben Rasmussen Glue(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 25 | 0 | 0 |
Paul Erich Vogt(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 0 | 0 | 0 |
Elhardt Herman Madsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flemming Krusell Sørensen(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden | 67 | 33 | 0 | 1 |
Knud Axel Bech(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 2 |
Leif Frede Carlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 734 | 254 | 18 | 30 |
Pct. | 71 % | 25 % | 2 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |