Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Pedersen | 16.08.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Yde Jensen | 01.07.2021 | 15.08.2021 | direktør |
Ricco Veile | 12.08.2019 | 30.06.2021 | adm. dir |
Gert Rosenqvist | 02.09.2015 | 12.08.2019 | direktør |
Erik Lundsby Andreasen | 16.01.1990 | 02.09.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Buhl Jørgensen | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Yde Jensen | 14.01.2022 | formand |
Karsten Luther Hjorth | 03.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Johan Erik Stenger | 02.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bak Ibsen | 02.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gert Rosenqvist | 02.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Yde Jensen | 26.06.2020 | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Buhl Jørgensen | 02.09.2015 | 13.01.2022 | formand |
Alex Brøndbjerg Lundsby | 05.11.2008 | 02.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lundsby Andreasen | 18.03.2002 | 23.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Elsebeth Andreasen | 18.03.2002 | 02.09.2015 | formand |
Else Simone Andreassen | 18.03.2002 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |