Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Binavne | ||||
Navne | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Seiersen Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Rytter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelvej 23, 8240 Risskov (offentliggjort 2000-03-21)
Den 2000-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 5, st. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1999-06-18 tilføjes Legale ejere: Henrik Bjerregaard (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1999-06-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bjerregaard (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1999-06-18 fjernes Bestyrelse: Jens Elkjær Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Binavne: SENATOR TRAVEL PROMOTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Navne: SENATOR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-30 fjernes Navne: SENATOR FLIGHT SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-11 tilføjes Navne: SENATOR FLIGHT SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-10 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1390 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-10 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 5, st. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1990-02-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Binavne: SENATOR TRAVEL PROMOTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1390 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)