Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Wallenstrøm Blichmann | 01.01.1990 | 30.09.2000 | direktion |
Ralf Ole Villumsen | 01.01.1990 | 21.05.1993 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1990 | 12.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ralf Ole Villumsen | 01.01.1990 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Lisbet Villumsen | 01.01.1990 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 12.10.1990 | bestyrelse |