Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovvej 40, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-22 fjernes Direktion: Ulla Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Hovedbranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-22 fjernes Navne: D.K.- SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Stiftere: Max Ejlif Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvej 40, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestenen 7, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestenen 7, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 90, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Direktion: Ulla Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Direktion: Max Ejlif Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 tilføjes Revisor: SVEN RYDING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Vedtægter: 1996-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-13 tilføjes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 fjernes Revisor: Peter Christian Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 fjernes Revisor: Jarl Bjørn Kraft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-19 tilføjes Revisor: Peter Christian Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esrumvej 90, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-03 tilføjes Direktion: Max Ejlif Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Hovedbranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Navne: D.K.- SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Revisor: Jarl Bjørn Kraft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Stiftere: Max Ejlif Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)