Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-09 fjernes Navne: LØKKEN BYGGESELSKAB - B.C. BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 47, 9480 Løkken (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Birkeholm Anbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Direktion: Morten Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-28 fjernes Direktion: Carsten Birkeholm Anbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 tilføjes Vedtægter: 1988-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 88.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 47, 9480 Løkken (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Birkeholm Anbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Direktion: Carsten Birkeholm Anbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Navne: LØKKEN BYGGESELSKAB - B.C. BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)